序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
环境保护监测;水污染治理;水文服务;其他水利管理业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
环境保护监测;水污染治理;水文服务;其他水利管理业;检验检测服务;室内环境检测;认证服务;环境应急治理服务;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;水利相关咨询服务;环保咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;建设工程设计;建设工程质量检测;各类工程建设活动;市政设施管理;建筑智能化工程施工;特种设备出租;气体、液体分离及纯净设备销售;软件开****;人工智能应用软件开****;智能水务系统开****;工程和技术研究和试验****展;非常规水源利用技术研****;电线、电缆经营;仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;环境保护专用设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;机械设备销售;软件销售;电气设备销售;管道运输设备销售;智能输配电及控制设备销售;通信设备销售;泵及真空设备销售;配电开关控制设备销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事会主席)王秋莉(董事) [退出]郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事长) [退出]席洋(董事长兼总经理) [退出]
|
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事会主席)王秋莉(董事长兼总经理) [新增]郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事) [新增]席洋(董事) [新增]
|
3 | 2021-04-28 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
席洋
|
王秋莉
|
5 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事) [退出]王秋菊(董事) [退出]郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事长)席洋(董事长兼总经理)
|
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事会主席) [新增]王秋莉(董事) [新增]郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事长)席洋(董事长兼总经理)
|
6 | 2020-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马新春
|
席洋
|
7 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事)马新春(董事) [退出]王秋菊(董事)郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事长)
|
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事)王秋菊(董事)郑彦飞(董事)党万明(董事)董素英(董事长)席洋(董事长兼总经理) [新增]
|
8 | 2019-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董素英
|
马新春
|
9 | 2019-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事)胡晓光(董事) [退出]王秋菊(董事)郑彦飞(董事)蒲学军(董事) [退出]董素英(董事长)
|
芦文婧(监事)高雅洁(监事)黄江(监事)马新春(董事) [新增]王秋菊(董事)郑彦飞(董事)党万明(董事) [新增]董素英(董事长)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付