序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 负责人变更 |
邹强 [退出]
|
王莉华 [新增]
|
2 | 2018-12-26 | 负责人变更 |
王莉华 [退出]
|
邹强 [新增]
|
3 | 2014-12-16 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:朱建晖 [退出]
|
证件号码:******,姓名:王莉华 [新增]
|
4 | 2014-05-29 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:王莉华 [退出]
|
证件号码:******,姓名:朱建晖 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付