序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
王国梁
|
王青峰
|
2 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国梁 [退出]
|
王青峰 [新增]
|
3 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘延东宋玉丁玲 [退出]
|
刘延东宋玉李莉 [新增]
|
4 | 2018-11-07 | 经营范围变更 |
电子产品、太阳能产品、照明产品、计算机软硬件、节能技术的技术开****、技术服务;照明灯具、太阳能产品的批****、零售及进出口业务;照明工程设计、夜间照明管理系统的设计与施工;建筑智能化工程、机电设备安装工程;安全技术防范系统的设计、施工维护与技术服务;标识、标牌的设计、制作及安装;太阳能产品、照明产品、电子产品生产、销售(仅限分支机构)(法律、法规规定需专项审批的,未经批准不得经营)
|
电子产品、太阳能产品、照明产品、计算机软硬件、节能技术、智能控制系统、物联网技术的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;照明灯具、太阳能产品、五金产品、机械设备及配件的批****、零售及进出口业务;照明工程设计、夜间照明管理系统的设计与施工;建筑智能化工程、机电设备安装工程、安全技术防范系统、节能工程、通讯工程、网络工程、市政工程、装饰装修工程、水电暖工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、消防工程、建筑工程、体育场工程、电子与智能化工程、电气自动化工程的设计、施工、维护与技术服务;合同能源管理服务;计算机技术咨询服务;计算机网络系统集成、网络技术、电子系统工程、机电一体化的技术开****;标识、标牌的设计、制作及安装;软件开****;太阳能产品、照明产品、电子产品生产、销售(仅限分支机构)(法律、法规规定需专项审批的,未经批准不得经营)
|
5 | 2018-11-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-07经营范围变更,章程修正备案。
|
6 | 2018-08-29 | 财务负责人 |
孙敬仙 ***
|
杨新华 ***
|
7 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国梁
|
王国梁
|
8 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李莹 [退出]丁玲朱孟喜 [退出]
|
宋玉 [新增]丁玲刘延东 [新增]
|
9 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕东娜 [退出]周艳云 [退出]谢海玲王国梁刘连兴 [退出]
|
王国梁谢海玲武士方 [新增]郭永宪 [新增]王志昆 [新增]
|
10 | 2017-11-02 | 监事备案 |
李莹 [退出]丁玲朱孟喜 [退出]
|
宋玉 [新增]丁玲刘延东 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付