序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-15 | 法定代表人 |
程益飞
|
王飞飞
|
2 | 2016-04-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-03-21;任职起始日期:2016-03-22;姓名:程益飞;
|
任职截止日期:2019-04-14;任职起始日期:2016-04-15;姓名:王飞飞;
|
3 | 2016-04-15 | 法定代表人信息 |
姓名:程益飞;任职截止日期:2019-03-21;任职起始日期:2016-03-22;
|
姓名:王飞飞;任职截止日期:2019-04-14;任职起始日期:2016-04-15;
|
4 | 2016-04-15 | 负责人变更 |
姓名:程益飞; [退出]
|
姓名:王飞飞; [新增]
|
5 | 2016-04-15 | 负责人变更 |
程益飞 [退出]
|
王飞飞 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付