序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 住所 |
北京市大兴区春和路50号院8号楼7层727室
|
北京市大兴区隆华大街49号院12号楼5层529室
|
2 | 2018-04-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
焦成彬*,田学文*
|
焦成彬,田学文*
|
3 | 2018-04-17 | 住所 |
北京市大兴区西红门镇宏业路9号院8号14层1404
|
北京市大兴区春和路50号院8号楼7层727室
|
4 | 2018-04-17 | 法定代表人 |
焦成彬
|
田学文
|
5 | 2018-02-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
焦成彬,田学文*
|
焦成彬*,田学文*
|
6 | 2018-02-07 | 法定代表人 |
田学文
|
焦成彬
|
7 | 2017-11-20 | 注册资本 |
100万
|
500万
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付