序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:刘珊珊;任职起始日期:2018-06-26;任职截止日期:2021-06-25;;
|
姓名:曲甜爽;任职起始日期:2018-10-23;任职截止日期:2021-10-22;;
|
2 | 2018-10-23 | 法定代表人 |
张健;
|
田帅;
|
3 | 2018-10-23 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:张健;任职截止日期:2021-06-25;任职起始日期:2018-06-26;;
|
姓名:田帅;任职截止日期:2021-10-22;任职起始日期:2018-10-23;;
|
4 | 2018-10-23 | 负责人变更 |
张健;
|
田帅;
|
5 | 2018-10-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:张健;任职起始日期:2018-06-26;任职截止日期:2021-06-25;;
|
姓名:田帅;任职起始日期:2018-10-23;任职截止日期:2021-10-22;;
|
6 | 2018-10-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:杨军伟;任职起始日期:2018-06-26;任职截止日期:2021-06-25;;
|
姓名:侍丹丹;任职起始日期:2018-10-23;任职截止日期:2021-10-22;;
|
7 | 2018-10-23 | 负责人变更 |
姓名:张健; [退出]
|
姓名:田帅; [新增]
|
8 | 2018-10-23 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:葛健;任职起始日期:2018-06-26;任职截止日期:2021-06-25;;
|
姓名:卢晓文;任职起始日期:2018-10-23;任职截止日期:2021-10-22;;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付