序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 法定代表人变更 |
骆晓华
|
章龙
|
2 | 2022-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 江科甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王明娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆晓华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名:石珍明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 厉警; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 江科甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王明娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:石珍明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-06-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江三狮南方新材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州市余杭区节能技术服务中心; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 何东霞; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;姓名: 陈兵; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;
|
企业名称: 浙江三狮南方新材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州余杭金融控股集团有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [新增]姓名: 何东霞; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;姓名: 陈兵; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;
|
4 | 2021-03-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江三狮南方新材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州市余杭区节能技术服务中心; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 何东霞; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%;姓名: 陈兵; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%;
|
企业名称: 浙江三狮南方新材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州市余杭区节能技术服务中心; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 何东霞; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;姓名: 陈兵; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%;
|
5 | 2021-03-30 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 江科甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王明娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆晓华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江科甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王明娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆晓华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
7 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 倪勤富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 虞晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 俞从钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 江科甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王明娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 章贤斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆晓华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
8 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
张钦
|
骆晓华
|
9 | 2018-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何东霞; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%姓名: 陈兵; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%企业名称: 杭州市余杭区节能技术服务中心; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%企业名称: 浙江南方水泥有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 何东霞; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%姓名: 陈兵; 出资额: **.*万; 百分比: *.***%企业名称: 杭州市余杭区节能技术服务中心; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%企业名称: 杭州工信控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州钱神实业有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%企业名称: 浙江三狮南方新材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞从钧; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 倪勤富; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张钦; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 李文国; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 林剑; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 石珍明; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 章贤斌; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈小明; 证件号码: ********; 职位: 董事
|
姓名: 俞从钧; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 倪勤富; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张钦; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 李文国; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 王小明; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 章贤斌; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 虞晓红; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈小明; 证件号码: ********; 职位: 董事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付