序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 投资人 |
郝彤,自然人股东,胡琴,自然人股东,刘忠全,自然人股东,鲁永昌,自然人股东, [退出]路士超,自然人股东,王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东
|
郝彤,自然人股东,胡琴,自然人股东,李骏,自然人股东, [新增]刘忠全,自然人股东,路士超,自然人股东,王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东
|
2 | 2020-10-21 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 |
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东 [退出]郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东李骏 自然人股东 [新增]郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
3 | 2020-06-08 | 投资人 |
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
4 | 2020-06-08 | 法定代表人 |
郝彤
|
胡琴
|
5 | 2019-10-23 | 投资人 |
郝彤,自然人股东,胡琴,自然人股东,刘忠全,自然人股东,鲁永昌,自然人股东,路士超,自然人股东,吕锦柏,自然人股东, [退出]王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东
|
郝彤,自然人股东,胡琴,自然人股东,刘忠全,自然人股东,鲁永昌,自然人股东,路士超,自然人股东,王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东
|
6 | 2019-10-23 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 |
周凤华 自然人股东郑三立 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东吕锦柏 自然人股东 [退出]袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东郝彤 自然人股东路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
7 | 2019-07-26 | 注册资本 |
600万
|
600万
|
8 | 2019-07-26 | 投资人 |
李阳,自然人股东, [退出]刘忠全,自然人股东,鲁永昌,自然人股东,路士超,自然人股东,吕锦柏,自然人股东,宋旭阳,自然人股东, [退出]王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,杨桂号,自然人股东, [退出]于佳,自然人股东, [退出]袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,张志国,自然人股东, [退出]郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东,卓鸿程,自然人股东, [退出]覃书彪,自然人股东 [退出]
|
郝彤,自然人股东, [新增]胡琴,自然人股东, [新增]刘忠全,自然人股东,鲁永昌,自然人股东,路士超,自然人股东,吕锦柏,自然人股东,王家宝,自然人股东,吴伟伟,自然人股东,袁一兵,自然人股东,张昌坤,自然人股东,张建民,自然人股东,郑三立,自然人股东,周凤华,自然人股东,周有明,自然人股东
|
9 | 2019-07-26 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,投资人 |
郑三立 自然人股东周凤华 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东吕锦柏 自然人股东袁一兵 自然人股东于佳 自然人股东 [退出]宋旭阳 自然人股东 [退出]李阳 自然人股东 [退出]张昌坤 自然人股东覃书彪 自然人股东 [退出]张志国 自然人股东 [退出]鲁永昌 自然人股东杨桂号 自然人股东 [退出]卓鸿程 自然人股东 [退出]路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
周凤华 自然人股东郑三立 自然人股东周有明 自然人股东张建民 自然人股东吴伟伟 自然人股东刘忠全 自然人股东吕锦柏 自然人股东袁一兵 自然人股东胡琴 自然人股东 [新增]张昌坤 自然人股东鲁永昌 自然人股东郝彤 自然人股东 [新增]路士超 自然人股东王家宝 自然人股东
|
10 | 2019-07-26 | 法定代表人 |
李阳
|
郝彤
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付