序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
郑光慈
|
董航
|
2 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
2021-11-08章程备案
|
3 | 2021-11-12 | 监事备案 |
毛传凯 [退出]
|
付亮 [新增]
|
4 | 2021-11-12 | 投资人(股权)变更 |
郑光源; [退出]
|
董航; [新增]
|
5 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
吴巍巍
|
郑光慈
|
6 | 2019-12-18 | 章程备案 |
无
|
2019-12-05章程备案
|
7 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
吴巍巍; [退出]
|
郑光源; [新增]
|
8 | 2019-12-18 | 监事备案 |
孙彬彬 [退出]
|
毛传凯 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付