序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 经理备案 |
张婕 [退出]
|
蔡菲 [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 监事备案 |
马国睿 [退出]
|
许鹏 [新增]
|
3 | 2020-01-19 | 章程备案 |
无
|
2019-12-24章程备案
|
4 | 2020-01-19 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号3幢417室
|
上海市奉贤区程普路377号2幢1209室
|
5 | 2018-08-13 | 章程备案 |
无
|
2018-07-09章程备案
|
6 | 2018-08-13 | 住所变更 |
上海市徐汇区虹漕路39号4幢403室
|
中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号3幢417室
|
7 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
许鹏; [退出]张蕾; [退出]
|
蔡菲; [新增]何福兰; [新增]上海骋普医疗科技中心(有限合伙); [新增]
|
8 | 2017-12-14 | 董事备案 |
许鹏 [退出]
|
蔡菲 [新增]
|
9 | 2017-12-14 | 监事备案 |
马国睿
|
马国睿
|
10 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
许鹏
|
蔡菲
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付