序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-06-10 | 股东变更 |
|
詹欢欢,曹秋平 [新增]
|
3 | 2022-06-10 | 监事备案 |
|
曹秋平 [新增]
|
4 | 2019-10-31 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区黄村北路26号D区二楼1307室(仅限办公)
|
5 | 2019-10-31 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2017-09-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市荔湾区桥中北路49号自编209房(仅限办公用途)
|
7 | 2016-09-28 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市荔湾区桥中北路49号自编209房(临时经营场所有效期至2017年8月10日)(仅限办公用途)
|
8 | 2016-03-03 | 监事备案 |
|
詹国南,监事,选举, [新增]詹欢欢,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
9 | 2016-03-03 | 组织机构备案 |
|
詹国南,监事,选举, [新增]詹欢欢,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
10 | 2016-03-03 | 董事备案 |
|
詹国南,监事,选举,詹欢欢,执行董事兼经理,选举,是
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付