序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾永生
|
谢辉
|
2 | 2018-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵国峰
|
贾永生
|
3 | 2018-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何泽林
|
赵国峰
|
4 | 2018-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何泽林(负责人) [退出]
|
赵国峰(负责人) [新增]
|
5 | 2014-11-26 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李晓明
|
6 | 2014-11-26 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:李晓明 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付