序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈富瑞 [退出]赵中华 [退出]钱国荣
|
陈启刚 [新增]冯绮雯 [新增]钱国荣潘宏宴 [新增]
|
2 | 2022-06-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中信资本文化旅游(成都)股份有限公司; [退出]西藏吉汇祥云投资有限公司; [退出]
|
思齐文化旅游投资(成都)股份有限公司; [新增]久荣信安(上海)企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙); [新增]上海合瑰企业管理有限公司; [新增]
|
3 | 2022-06-30 | 投资人(股权)变更 |
中信资本文化旅游(成都)股份有限公司 出资 510万人民币;西藏吉汇祥云投资有限公司 出资 490万人民币; [退出]
|
思齐文化旅游投资(成都)股份有限公司 出资 438.75万人民币; [名称变更]久荣信安(上海)企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 出资 438.75万人民币; [新增]上海合瑰企业管理有限公司 出资 122.5万人民币; [新增]
|
4 | 2022-06-30 | 章程备案 |
无
|
2022-06-29
|
5 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘宏宴 [退出]
|
程珺瑫 [新增]
|
6 | 2022-06-30 | 地址变更 |
中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号3栋1层1号房屋的【5】号工位
|
中国(四川)自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号3栋1层1号房屋的【5】号工位
|
7 | 2019-03-21 | 法定代表人变更 |
吕昕
|
赵中华
|
8 | 2019-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵中华,董事潘宏宴,监事陈富瑞,董事钱国荣,董事长吕昕,经理 [退出]
|
赵中华,董事兼总经理潘宏宴,监事陈富瑞,董事钱国荣,董事长
|
9 | 2018-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吕昕,经理
|
10 | 2018-03-07 | 法定代表人变更 |
钱国荣
|
吕昕
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付