序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-05-21
|
长期
|
2 | 2020-12-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘牧
|
赵小丽
|
4 | 2020-06-15 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄俊(监事) [退出]祝洪(监事) [退出]潘牧(董事长兼总经理) [退出]叶虹(董事) [退出]朱红军(董事) [退出]王公球(董事) [退出]夏明热(董事) [退出]汪芳(监事)
|
陈娟(董事) [新增]赵小丽(董事长) [新增]汪芳(监事)胡阿勇(董事) [新增]胡阿勇(经理) [新增]
|
6 | 2019-11-28 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-11-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉理工大产业集团有限公司:40%; [退出]湖北省高新技术****展促进中心:20%; [退出]武汉理工大科技园股份有限公司:20%; [退出]武汉科技创新资产管理有限公司:20%; [退出]
|
武汉科技投资有限公司:20%; [新增]武汉理工氢电科技有限公司:80%; [新增]
|
8 | 2017-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
潘牧(董事长兼总经理)胡迎春(监事) [退出]韩琦(监事) [退出]叶虹(董事)朱红军(董事)王公球(董事)叶林(监事) [退出]夏明热(董事)
|
黄俊(监事) [新增]祝洪(监事) [新增]潘牧(董事长兼总经理)叶虹(董事)朱红军(董事)王公球(董事)夏明热(董事)汪芳(监事) [新增]
|
9 | 2017-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
潘牧(董事长兼总经理)胡迎春(监事) [退出]韩琦(监事) [退出]叶虹(董事)朱红军(董事)王公球(董事)叶林(监事) [退出]夏明热(董事)
|
黄俊(监事) [新增]祝洪(监事) [新增]潘牧(董事长兼总经理)叶虹(董事)朱红军(董事)王公球(董事)夏明热(董事)汪芳(监事) [新增]
|
10 | 2016-06-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
潘牧(董事长/总经理);胡迎春(监事);温家伶(董事); [退出]韩琦(监事);王公球(董事);叶林(监事);陈作炳(董事); [退出]夏明热(董事);
|
潘牧(董事长/总经理);胡迎春(监事);韩琦(监事);叶虹(董事); [新增]朱红军(董事); [新增]王公球(董事);叶林(监事);夏明热(董事);
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付