序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 负责人变更 |
钟亮鸣 [退出]
|
赵志远 [新增]
|
2 | 2021-04-16 | 工商登记联络员备案 |
贺飞
|
贺飞
|
3 | 2016-08-09 | 负责人 |
杨家明
|
钟亮鸣
|
4 | 2013-04-17 | 负责人变更 |
黄志鸿 [退出]
|
杨家明 [新增]
|
5 | 2012-02-24 | 负责人变更 |
麦恩 [退出]
|
黄志鸿 [新增]
|
6 | 2010-09-14 | 负责人变更 |
恩佐.曼布朗 [退出]
|
麦恩 [新增]
|
7 | 2009-08-26 | 经营范围变更 |
旅游投资(有专项审批除外);酒店餐、饮及酒店配套服务(筹建,筹建期间不得从事经营活动)。
|
旅游投资(有专项审批除外);酒店餐、饮及酒店配套服务。
|
8 | 2009-05-20 | 经营范围变更 |
旅游投资(有专项审批除外)。
|
旅游投资(有专项审批除外);酒店餐、饮及酒店配套服务(筹建,筹建期间不得从事经营活动)。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付