序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 股东变更 |
赵政刘虎 [退出]
|
赵政
|
2 | 2020-09-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-06-21 | 经营期限变更 |
2019-06-15
|
|
4 | 2018-06-08 | 股东变更 |
刘爱兵 [退出]刘虎赵政
|
赵政刘虎
|
5 | 2017-12-22 | 股东变更 |
刘爱兵刘虎赵政刘建兵 [退出]
|
刘爱兵刘虎赵政
|
6 | 2014-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘爱兵
|
赵政
|
7 | 2014-04-16 | 法定代表人变更 |
刘爱兵
|
赵政
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付