序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-27 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
2 | 2021-01-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-11-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李立张俊 [退出]
|
李立赵月明 [新增]
|
5 | 2020-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张俊
|
赵月明
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付