序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩健
|
赵波
|
2 | 2010-05-13 | 其他事项备案 |
???
|
2010.5.13年检换照
|
3 | 2010-05-13 | 国有企业改制为公司 |
2010-05-14
|
2010-05-13
|
4 | 2010-05-13 | 国有企业改制为公司 |
无
|
2010.5.13年检换照
|
5 | 2004-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘镇非
|
韩健
|
6 | 2001-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄捷
|
刘镇非
|
7 | 2001-03-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
钢材、建筑材料、汽车配件、矿产品、化工产品。
|
钢材、建筑材料、汽车配件、化工产品(危险品、易制毒化学品除外)。
|
8 | 2001-03-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭、润滑油。
|
润滑油。
|
9 | 2000-02-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭、柴油、润滑油。
|
煤炭、润滑油。
|
10 | 1999-03-10 | 国有企业改制为公司 |
桂林市崇信路54号
|
桂林市安新小区126栋
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付