序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
张银
|
邓夏辉
|
2 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张银 [退出]
|
邓夏辉 [新增]
|
3 | 2022-07-15 | 章程备案 |
无
|
2022-07-04法定代表人变更
|
4 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
陶志伟 *** 备案手机:***
|
徐佩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
陶志伟 *** 备案手机:***
|
陶志伟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
陶志伟 *** 备案手机:***
|
陶志伟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2022-05-17 | 联络员备案 |
谭秀英 *** 备案手机:***
|
陶志伟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
周岚 *** 备案手机:***
|
谭秀英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-05-16 | 联络员备案 |
张金龙 *** 备案手机:***
|
周岚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2020-04-24 | 股东变更 |
黎琼 ,汤星 ,张银
|
黎琼 ,汤星 ,张银
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付