序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 负责人变更 |
吴洪 [退出]
|
邝应湘 [新增]
|
2 | 2019-10-10 | 财务负责人 |
|
曹建红 ***
|
3 | 2019-10-10 | 负责人变更 |
黄细兵 [退出]
|
吴洪 [新增]
|
4 | 2018-03-30 | 负责人变更 |
黄竹兰 [退出]
|
黄细兵 [新增]
|
5 | 2018-03-30 | 经营范围变更 |
金融服务(具体范围按金融许可证核定的范围经营)。
|
金融服务(具体范围按金融许可证核定的范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-08-18 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
7 | 2014-11-19 | 法定代表人变更 |
邓声开
|
黄竹兰
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付