序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岩 [退出]
|
沙江海 [新增]
|
2 | 2019-12-19 | 法定代表人变更 |
李仙德
|
邹志广
|
3 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李仙德 [退出]
|
邹志广 [新增]
|
4 | 2019-11-30 | 联络员备案 |
施颢 *** 备案手机:***
|
张苏耀 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-09-15 | 股东变更 |
晶科电力有限公司
|
晶科电力有限公司
|
6 | 2017-09-15 | 投资人(股权)变更 |
晶科电力有限公司 出资 3000万人民币;
|
晶科电力有限公司 出资 4000.000000( + 33.33333% )万人民币;
|
7 | 2017-09-15 | 章程备案 |
无
|
2017-09-08注册资本。
|
8 | 2017-09-15 | 注册资本(金)变更 |
3000万人民币
|
4000.000000万人民币( + 33.33333% )
|
9 | 2017-08-23 | 股东变更 |
晶科电力有限公司
|
晶科电力有限公司
|
10 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗根 [退出]
|
邹志广 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付