序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案 |
何伟文(董事)吕园源(监事会主席,监事)邹晓旸(董事长)冷步里(董事)杨爱成(董事) [退出]朱彤(监事)李本井(监事)吴夏生(董事)
|
何伟文(董事)吕园源(监事会主席,监事)邹晓旸(董事长)冷步里(董事)陈新杰(董事,总经理) [新增]朱彤(监事)李本井(监事)吴夏生(董事)
|
2 | 2021-12-08 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
3 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案 |
杨爱成(董事)杨汉新(监事) [退出]李本井(监事)卢宇明(总经理,董事) [退出]何伟文(董事)李伟强(监事会主席) [退出]邹晓旸(董事长)冷步里(董事)
|
何伟文(董事)吕园源(监事会主席,监事) [新增]邹晓旸(董事长)冷步里(董事)杨爱成(董事)朱彤(监事) [新增]李本井(监事)吴夏生(董事) [新增]
|
4 | 2021-12-08 | 股东变更 |
广东省航运集团有限公司 [退出]
|
广东省港航集团有限公司 [新增]
|
5 | 2021-12-08 | 章程修正案备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
曹健
|
邹晓旸
|
7 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案 |
杨爱成(董事)曹健(董事长) [退出]冷步里(董事)卢宇明(董事,总经理)李本井(监事)何伟文(董事)杨汉新(监事)李伟强(监事会主席)
|
杨爱成(董事)杨汉新(监事)李本井(监事)卢宇明(总经理,董事)何伟文(董事)李伟强(监事会主席)邹晓旸(董事长) [新增]冷步里(董事)
|
8 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案 |
王立勋(董事) [退出]曹健(董事长)冷步里(董事)卢宇明(董事,总经理)李本井(监事)何伟文(董事)杨汉新(监事)黎广平(监事会主席) [退出]
|
杨爱成(董事) [新增]曹健(董事长)冷步里(董事)卢宇明(总经理,董事)李本井(监事)何伟文(董事)杨汉新(监事)李伟强(监事会主席) [新增]
|
9 | 2019-03-05 | 经营范围 |
钢质、铝合金、玻璃钢船舶及船用辅机的制造和修理,承造金属构件和大型钢结构工程,通用机械和电子电器的制造安装,起重吊装,房产经营。经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(具体按粤经贸委进字[1994]410号文经营)。
|
钢质、铝合金、玻璃钢船舶及船用辅机的制造和修理,承造金属构件和大型钢结构工程,通用机械和电子电器的制造安装,起重吊装,房产经营。经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(具体按粤经贸委进字[1994]410号文经营);非金属船舶制造;船用配套设备制造;船舶舾装件制造与安装;船舶自动化、检测、监控系统制造;海上船舶溢油清除服务;海洋工程专用设备制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建材、装饰材料批****;化工产品批****(危险化学品除外);非金属矿及制品批****;金属及金属矿批****;货物进出口、技术进出口;工业设计服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);机械设备租赁;增强材料装备制造;复合材料工业零部件制造;高性能艇制造;轨道交通装备制造;航空航天零部件制造;风能装备及零部件制造;提供售后服务和有关的技术咨询;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。
|
10 | 2018-11-28 | 注册资本(金)变更 |
2549.900000
|
12549.900000( + 392.17224% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付