序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄慎
|
郑飞龙
|
2 | 2021-01-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
连伟平
|
黄慎
|
3 | 2018-05-07 | 其他事项备案 |
|
证券金融公司设立审批,保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准人、退出审批
|
4 | 2018-05-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南宁市青秀区桃源路43号广西富满地大酒店裙楼第二层
|
南宁市青秀区金浦路22号名都大厦十四层1401、1402、1403、1405、1406号房
|
5 | 2018-05-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部
|
光大证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部
|
6 | 2018-05-07 | 其他事项备案 |
无
|
7009|7011
|
7 | 2017-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫宗明
|
连伟平
|
8 | 2015-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柯元胜
|
莫宗明
|
9 | 2014-04-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
证券代理买卖、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证;代理登记开户。
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;融资融券;证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券承销与保荐(项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付