序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷陈琛 [退出]
|
郝亮 [新增]
|
2 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王瑞丰 [退出]谷陈琛 [退出]郝亮
|
郝亮贺树平 [新增]杨志刚 [新增]
|
3 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
谷陈琛
|
郝亮
|
4 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
张榕晋 *** 备案手机:***
|
郝亮 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张英 [退出]
|
师永涛 [新增]
|
6 | 2020-09-18 | 法定代表人变更 |
郝鑫
|
谷陈琛
|
7 | 2020-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷陈琛王瑞丰郝鑫 [退出]
|
郝亮 [新增]谷陈琛王瑞丰
|
8 | 2020-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝鑫 [退出]
|
谷陈琛 [新增]
|
9 | 2020-04-02 | 联络员备案 |
赵攀衡 *** 备案手机:***
|
张榕晋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2019-06-24 | 章程备案 |
无
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付