序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区天源路401号之一D62
|
广州市天河区黄埔大道中259号首层自编28号
|
2 | 2020-12-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-09-25 | 主营项目类别 |
批****业
|
文化艺术业
|
4 | 2020-09-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2020-09-25 | 具体经营项目申报 |
酒类批****;酒类零售;预包装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;服装批****;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;贸易咨询服务;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;工艺品批****;茶叶作物及饮料作物批****;日用器皿及日用杂货批****;头饰批****;鞋批****;帽批****;陶瓷、玻璃器皿批****;箱、包批****;日用灯具零售;厨房用具及日用杂品零售;化妆品及卫生用品批****;美术品批****;水晶首饰批****;互联网商品销售(许可审批类商品除外);工艺美术品零售;
|
文艺创作;文化场馆管理服务;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织体育表演活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);咨询策划服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;网络文化经营;互联网信息服务
|
6 | 2020-09-25 | 名称变更 |
广州市显林斋贸易有限公司
|
广东省显林斋艺术文化传播有限公司
|
7 | 2020-09-16 | 注册资本(金)变更 |
100万元(人民币)
|
500万元(人民币)( + 400% )
|
8 | 2020-09-16 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2018-07-17 | 股东变更 |
郭剑林;龙威; [退出]
|
郭剑林;郭利芳; [新增]
|
10 | 2018-07-17 | 董事备案 |
郭剑林(监事)龙威(执行董事兼经理) [退出]
|
郭剑林(监事)郭利芳(执行董事兼经理) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付