序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵宏武李森柏 [退出]阎海峰 [退出]席宇茜朱方明钱安 [退出]林钧陈惠岗 [退出]曹丹 [退出]尧秋根谢荣兴 [退出]费翠
|
俞丽辉 [新增]金松 [新增]赵宏武席宇茜朱方明林钧尧秋根费翠
|
3 | 2021-05-06 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
4 | 2021-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱安
|
金松
|
5 | 2020-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗俊
|
钱安
|
6 | 2020-05-21 | 其他事项备案 |
2045030
|
*****
|
7 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗俊 [退出]范瑶瑶 [退出]RICHARD [退出]SNEIDER [退出]林钧朱玉明 [退出]陈惠岗RICHARD [退出]SAMUEL [退出]COHEN [退出]曹丹林哲明 [退出]尧秋根卜峰平 [退出]林志彬 [退出]谢荣兴费翠
|
赵宏武 [新增]李森柏 [新增]阎海峰 [新增]席宇茜 [新增]朱方明 [新增]钱安 [新增]林钧陈惠岗曹丹尧秋根谢荣兴费翠
|
8 | 2018-09-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长王朝刚 [退出]董事王振玉 [退出]负责人 [退出]赵海 [退出]*****
|
监事卜峰平 [新增]*****董事曹丹 [新增]*****董事陈惠岗 [新增]*****董事范瑶瑶 [新增]*****监事费翠 [新增]*****监事林钧 [新增]*****董事林哲明 [新增]*****董事林志彬 [新增]*****董事长罗俊 [新增]*****董事谢荣兴 [新增]*****董事尧秋根 [新增]*****董事朱玉明 [新增]*****董事RICHARD [新增]SAMUEL [新增]COHEN [新增]董事RICHARD [新增]SNEIDER [新增]*****
|
10 | 2016-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
社会公众股,出资14920万,占74.6%,实缴出资14920万;上海泓泽世纪投资****展有限公司,出资5080万,占25.4%,实缴出资5080万;
|
上海泓泽世纪投资****展有限公司,出资5080万,占10.8092%,实缴出资5080万;社会公众股,出资41917( + 180.94504% )万,占89.19%,实缴出资14920万;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付