序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
刘建军
|
阳健
|
2 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建军 [退出]
|
阳健 [新增]
|
3 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳健 [退出]
|
刘建军 [新增]
|
4 | 2018-05-02 | 经营范围变更 |
住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
住宿服务;预包装食品、散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建军 [退出]
|
阳健 [新增]
|
6 | 2017-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳健 [退出]
|
刘建军 [新增]
|
7 | 2017-11-24 | 法定代表人变更 |
阳健
|
刘建军
|
8 | 2017-11-24 | 监事备案 |
刘建军 [退出]
|
阳健 [新增]
|
9 | 2017-11-24 | 董事备案 |
阳健 [退出]
|
刘建军 [新增]
|
10 | 2017-06-30 | 联络员备案 |
王剑英 备案手机:*****
|
黄孝春 备案手机:*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付