序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 负责人变更 |
王金财 [退出]
|
林顺英 [新增]
|
2 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
苏毅
|
吴苗阳
|
3 | 2015-11-20 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2014-11-27 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付