序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯小建
|
陈新义
|
2 | 2020-01-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张旻
|
冯小建
|
3 | 2019-10-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
洛阳市西工区九都路39号
|
河南省洛阳市西工区王城路24号6幢第七层
|
4 | 2019-10-30 | 联络员备案 |
无
|
裴宝强
|
5 | 2018-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马江涛
|
张旻
|
6 | 2017-01-11 | 变更 |
许凤伟
|
马江涛
|
7 | 2017-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
许凤伟
|
马江涛
|
8 | 2016-04-20 | 变更 |
牛松儒
|
许凤伟
|
9 | 2016-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
牛松儒
|
许凤伟
|
10 | 2014-12-29 | 变更 |
蒋辉武
|
牛松儒
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付