序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 住所 |
北京市海淀区大钟寺东路太阳园13号楼4层416(东升地区)
|
北京市海淀区学院南路62号院1号楼13层1303
|
2 | 2018-07-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈朝晖 执行董事;陈朝晖 经理;姜勇 监事 [退出]
|
陈朝晖 执行董事;陈朝晖 经理;赵光 监事 [新增]
|
3 | 2018-07-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈朝晖*,姜勇 [退出]
|
陈朝晖*,赵光 [新增]
|
4 | 2018-07-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈朝晖* 执行董事陈朝晖* 经理姜勇 监事 [退出]
|
陈朝晖* 执行董事陈朝晖* 经理赵光 监事 [新增]
|
5 | 2018-01-19 | 经营范围 |
投资管理;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);市场调查;技术开****;企业管理;会议服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;农业科学研究与试验****展;旅游信息咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
投资管理;企业管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
6 | 2018-01-19 | 住所 |
北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02C室-028
|
北京市海淀区大钟寺东路太阳园13号楼4层416(东升地区)
|
7 | 2016-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
林先珍 执行董事; [退出]林先珍 经理; [退出]陈朝晖 监事
|
陈朝晖 执行董事;陈朝晖 经理;姜勇 监事 [新增]
|
8 | 2016-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈朝晖,林先珍* [退出]
|
陈朝晖*,姜勇 [新增]
|
9 | 2016-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
林先珍* 执行董事 [退出]林先珍* 经理 [退出]陈朝晖 监事
|
陈朝晖* 执行董事陈朝晖* 经理姜勇 监事 [新增]
|
10 | 2016-07-25 | 法定代表人 |
林先珍
|
陈朝晖
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付