序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 法定代表人 |
刘立丰
|
马宝金
|
2 | 2021-11-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
林彦华,刘立丰* [退出]
|
林彦华,马宝金* [新增]
|
3 | 2021-11-08 | 法定代表人 |
马宝金
|
刘立丰
|
4 | 2021-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
林彦华,马宝金* [退出]
|
林彦华,刘立丰* [新增]
|
5 | 2020-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
林彦华,刘立丰* [退出]
|
林彦华,马宝金* [新增]
|
6 | 2020-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘立丰 执行董事; [退出]刘立丰 经理; [退出]林彦华 监事
|
马宝金 执行董事; [新增]马宝金 经理; [新增]林彦华 监事
|
7 | 2020-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘立丰* 执行董事 [退出]刘立丰* 经理 [退出]林彦华 监事
|
马宝金* 执行董事 [新增]马宝金* 经理 [新增]林彦华 监事
|
8 | 2020-05-08 | 法定代表人 |
刘立丰
|
马宝金
|
9 | 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
马宝金 执行董事; [退出]马宝金 经理; [退出]林彦华 监事
|
刘立丰 执行董事; [新增]刘立丰 经理; [新增]林彦华 监事
|
10 | 2019-12-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
林彦华,马宝金* [退出]
|
林彦华,刘立丰* [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付