序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-03 | 董事备案 |
JUNG MYUNYOUNG;范传利
|
周明;JUNG MYUNYOUNG
|
2 | 2019-12-11 | 监事备案 |
庄志良
|
韩文清
|
3 | 2017-09-07 | 董事备案 |
JUNG MYUNYOUNG;陈正锋
|
JUNG MYUNYOUNG;范传利
|
4 | 2017-09-06 | 章程备案 |
-
|
2017-06-28章程备案
|
5 | 2017-05-25 | 法定代表人变更 |
郑珺
|
马莉莉
|
6 | 2016-06-22 | 董事备案 |
JUNG MYUNYOUNG;刘月
|
JUNG MYUNYOUNG;陈正锋
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付