序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 联络员备案 |
杜海成
|
李雪
|
2 | 2021-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高庆王豆豆 [退出]
|
师九华 [新增]高庆
|
3 | 2019-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
韩松 [退出]王豆豆
|
高庆 [新增]王豆豆
|
4 | 2019-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
韩松
|
高庆
|
5 | 2018-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杜海成
|
韩松
|
6 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王豆豆杜海成 [退出]
|
韩松 [新增]王豆豆
|
7 | 2018-10-26 | 其他事项备案变更 |
无
|
100000003,100000007,100000014,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023,
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付