序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-03-14 | 投资人(股权)变更 |
黄海英 出资 240万人民币; [退出]彭涛 出资 360万人民币; [退出]刘节 出资 600万人民币; [退出]
|
|
3 | 2021-11-10 | 联络员备案 |
刘节 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2021-11-10 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
肖素芬
|
|
6 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖素芬 [退出]
|
|
7 | 2021-08-23 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
刘节
|
|
9 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘节 [退出]
|
|
10 | 2020-07-27 | 地址变更 |
四川省成都市天府新区华阳街道长江东一横街13号怡庭苑1层13号
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付