序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1991-07-30至2021-07-30
|
永续经营
|
2 | 2021-04-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2021-04-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
1991-07-30,2021-07-30,30
|
1991-07-30,,
|
4 | 2020-09-16 | 成员 |
聂黎明
|
高胜利
|
5 | 2020-09-16 | 成员 |
张坚(董事),张坚(总经理),聂黎明(董事长),廖晓斌(董事),赵园园(监事)
|
高胜利(董事长),张新芳(监事),付强(董事),刘璐(董事),王俊标(总经理)
|
6 | 2020-09-16 | 监事信息 |
张坚(董事), [退出]张坚(总经理), [退出]聂黎明(董事长), [退出]廖晓斌(董事), [退出]赵园园(监事) [退出]
|
高胜利(董事长), [新增]张新芳(监事), [新增]付强(董事), [新增]刘璐(董事), [新增]王俊标(总经理) [新增]
|
7 | 2020-09-16 | 总经理 |
张坚(董事), [退出]张坚(总经理), [退出]聂黎明(董事长), [退出]廖晓斌(董事), [退出]赵园园(监事) [退出]
|
高胜利(董事长), [新增]张新芳(监事), [新增]付强(董事), [新增]刘璐(董事), [新增]王俊标(总经理) [新增]
|
8 | 2020-09-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
9 | 2020-09-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
聂黎明 [退出]
|
高胜利 [新增]
|
10 | 2020-09-16 | 其他董事信息 |
张坚(董事), [退出]张坚(总经理), [退出]聂黎明(董事长), [退出]廖晓斌(董事), [退出]赵园园(监事) [退出]
|
高胜利(董事长), [新增]张新芳(监事), [新增]付强(董事), [新增]刘璐(董事), [新增]王俊标(总经理) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付