序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 |
****
|
****
|
|
2 | 2021-11-19 |
姓名:杨希罡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:冯涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
姓名:杨希罡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:黄丽芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;
|
|
3 | 2021-11-19 |
股东(****起人)名称:冯涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-03-14;股东(****起人)名称:杨希罡,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-03-14;
|
股东(****起人)名称:黄丽芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:250万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-03-14;股东(****起人)名称:杨希罡,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-03-14;
|
|
4 | 2021-11-19 |
杨希罡
|
黄丽芳
|
|
5 | 2015-04-30 | 监事备案 |
姓名:杨希罡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:王爱荣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
|
姓名:杨希罡,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:冯涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
|
6 | 2015-04-30 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:王爱荣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:50,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:250万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; [退出]股东(****起人)名称:杨希罡,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:50,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:250万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:;
|
股东(****起人)名称:冯涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:50,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:250万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; [新增]股东(****起人)名称:杨希罡,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:250万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:50,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:250万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:;
|
7 | 2015-03-18 | 经营范围变更 |
许可经营项目:无。一般经营项目:投资咨询(不含证券、期货);企业管理咨询;经济贸易咨询;企业改制及重组咨询。(未取得专项许可的项目除外)
|
投资咨询(不含证券、期货);企业管理咨询;经济贸易咨询;企业改制及重组咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2012-09-13 | 法定代表人 |
安丽英
|
杨希罡
|
9 | 2012-09-13 | 董事 |
安丽英,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理 [退出]杨希罡,证件号码:****,职位:监事
|
杨希罡,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理王爱荣,证件号码:****,职位:监事 [新增]
|
10 | 2012-09-13 | 经理 |
安丽英,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|杨希罡,证件号码:****,职位:监事|
|
杨希罡,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|王爱荣,证件号码:****,职位:监事|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付