序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 住所 |
北京市石景山区八大处路49号院4号楼5层5173
|
北京市海淀区中关村东路66号2号楼3层商业4
|
2 | 2021-06-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
范瑞锋,黄兵*
|
黄兵*,焦妍
|
3 | 2020-09-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
范瑞锋*,黄兵*
|
范瑞锋,黄兵*
|
4 | 2018-10-31 | 投资人 |
范瑞锋,自然人股东,黄兵*,自然人股东,姚远,自然人股东
|
范瑞锋,自然人股东,黄兵*,自然人股东
|
5 | 2018-06-29 | 投资人 |
范瑞锋,自然人股东,黄兵*,自然人股东
|
范瑞锋,自然人股东,黄兵*,自然人股东,姚远,自然人股东
|
6 | 2018-06-01 | 住所 |
北京市朝阳区北苑路170号4号楼3层(大屯孵化器A839号)
|
北京市石景山区八大处路49号院4号楼5层5173
|
7 | 2017-04-18 | 法定代表人 |
梁刚
|
范瑞锋
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付