序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万成刚,执行董事 [退出]王潇,经理徐良年,监事
|
王潇,经理徐良年,监事黄小凤,执行董事 [新增]
|
2 | 2019-08-30 | 法定代表人变更 |
万成刚
|
黄小凤
|
3 | 2017-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
万成刚,执行董事
|
4 | 2017-05-15 | 法定代表人变更 |
杨毅先
|
万成刚
|
5 | 2017-03-13 | 联络员备案 |
段勇 ***** 备案手机:*****
|
邓伟 ***** 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-05-17 | 联络员备案 |
|
段勇,***
|
7 | 2016-05-17 | 联络员备案 |
/
|
段勇,*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付