序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 负责人变更 |
陈青山 [退出]
|
黄映 [新增]
|
2 | 2021-04-28 | 其他事项备案 |
中国人寿保险股份有限公司
|
中国人寿保险股份有限公司
|
3 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
刘倩 *** 备案手机:***
|
谌琳娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-08-11 | 财务负责人 |
|
鲍学静
|
5 | 2015-05-14 | 名称变更 |
中国人寿保险股份有限公司安化县支公司仙溪镇营销服务部
|
中国人寿保险股份有限公司安化支公司仙溪营销服务部
|
6 | 2015-05-14 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付