序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖铁平 [退出]
|
谭少文 [新增]
|
2 | 2021-04-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-19股权转让,股东变更。
|
3 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭芸
|
谭芸
|
4 | 2016-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭芸 [退出]
|
黄海英 [新增]
|
5 | 2016-12-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-28修改关于法定代表人的条款
|
6 | 2016-12-08 | 法定代表人变更 |
谭芸
|
黄海英
|
7 | 2016-12-08 | 联络员备案 |
罗姿 备案手机:*****
|
谭芸 备案手机:*****
|
8 | 2016-12-08 | 经理备案 |
谭芸 [退出]
|
黄海英 [新增]
|
9 | 2016-12-08 | 财务负责人 |
刘林云
|
高丹丹
|
10 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
罗姿 备案手机:*****
|
罗姿 备案手机:***** (网上办理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付