序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 法定代表人 |
郑朋
|
黄瑛
|
2 | 2020-04-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴潇君,张静,郑朋*
|
黄国英,黄瑛*
|
3 | 2020-04-23 | 投资人 |
吴应武,自然人股东,郑朋,自然人股东
|
黄国英,自然人股东,黄瑛*,自然人股东,吴应武,自然人股东
|
4 | 2018-09-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋岩,吴应武*,张静
|
吴潇君,张静,郑朋*
|
5 | 2018-09-28 | 法定代表人 |
吴应武
|
郑朋
|
6 | 2018-08-24 | 投资人 |
宋岩,自然人股东,吴应武,自然人股东,张静,自然人股东
|
吴应武,自然人股东,郑朋,自然人股东
|
7 | 2018-05-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴应武*,吴潇君
|
宋岩,吴应武*,张静
|
8 | 2018-05-03 | 注册资本 |
100万
|
1000万
|
9 | 2018-05-03 | 企业名称 |
北京国宏佳业工程管理有限公司
|
北京正人天下工程管理有限公司
|
10 | 2018-05-03 | 投资人 |
吴应武,自然人股东,吴潇君,自然人股东
|
宋岩,自然人股东,吴应武,自然人股东,张静,自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付