序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-04 | 住所 |
北京市朝阳区东四环南路365号二层C093
|
北京市朝阳区霞光里30号院17号楼3层3006
|
2 | 2018-05-19 | 住所 |
北京市朝阳区曙光里42号楼1层4门101室
|
北京市朝阳区东四环南路365号二层C093
|
3 | 2014-02-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁海* 执行董事丁海* 经理刘丽 监事 [退出]
|
丁海* 执行董事丁海* 经理李芹芹 监事 [新增]
|
4 | 2014-02-19 | 投资人 |
董越 300 自然人股东 [退出]
|
丁海 300 自然人股东 [新增]
|
5 | 2013-08-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
董越* 执行董事 [退出]董越* 经理 [退出]刘丽 监事
|
丁海* 执行董事 [新增]丁海* 经理 [新增]刘丽 监事
|
6 | 2013-08-12 | 法定代表人 |
董越
|
丁海
|
7 | 2012-03-31 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;技术推广服务;租赁影视器材;企业管理;设计、制作、代理、****布广告。
|
制作,****行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2014年02月28日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;技术推广服务;租赁影视器材;企业管理;设计、制作、代理、****布广告。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付