序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、风力****电机组、风力****电机组零件、太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件、不间断供电电源(UPS)、分体挂壁式空气调节器、避雷器、电涌抑制器、低压电力控制或电力分配装置、蓄电池、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属材料、文化用品、体育用品、建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;光伏设备及元器件制造;电工仪器仪表制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;机械电气设备制造;新能源原动设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业机器人制造;电池制造;电池零配件生产;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;先进电力电子装置销售;核电设备成套及工程技术研****;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电池零配件销售;电池销售;工业机器人销售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;进出口商品检验鉴定;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研****;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2019-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓蕾,丁海,丁宇,顾卫东,李华, [退出]李群*, [退出]张成武,张磊
|
邓蕾,丁海*,丁宇,高海福, [新增]顾卫东,宋正杰, [新增]张成武,张磊
|
3 | 2019-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁海 董事长顾卫东 董事李群* 董事 [退出]丁宇 董事张磊 董事李群* 经理 [退出]李华 监事会主席 [退出]张成武 监事邓蕾 监事
|
丁海* 董事长丁宇 董事顾卫东 董事张磊 董事宋正杰 董事 [新增]丁海* 经理邓蕾 监事会主席张成武 监事高海福 监事 [新增]
|
4 | 2019-07-12 | 法定代表人 |
李群
|
丁海
|
5 | 2019-04-11 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、风力****电机组、风力****电机组零件、太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件、不间断供电电源(UPS)、分体挂壁式空气调节器、避雷器、电涌抑制器、低压电力控制或电力分配装置、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属材料、文化用品、体育用品、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、风力****电机组、风力****电机组零件、太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件、不间断供电电源(UPS)、分体挂壁式空气调节器、避雷器、电涌抑制器、低压电力控制或电力分配装置、蓄电池、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属材料、文化用品、体育用品、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
6 | 2016-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁海,李群*
|
邓蕾, [新增]丁海,丁宇, [新增]顾卫东, [新增]李华, [新增]李群*,张成武, [新增]张磊 [新增]
|
7 | 2016-04-08 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)李群* 执行董事李群* 经理丁海 监事
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)丁海 董事长顾卫东 董事 [新增]张磊 董事 [新增]丁宇 董事 [新增]李群* 董事李群* 经理李华 监事会主席 [新增]邓蕾 监事 [新增]张成武 监事 [新增]
|
8 | 2016-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李群* 执行董事李群* 经理丁海 监事
|
丁海 董事长顾卫东 董事 [新增]张磊 董事 [新增]丁宇 董事 [新增]李群* 董事李群* 经理李华 监事会主席 [新增]邓蕾 监事 [新增]张成武 监事 [新增]
|
9 | 2016-04-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2016-04-08 | 投资人 |
丁海 自然人股东北京启阳信息咨询中心(有限合伙) 法人股东李群 自然人股东张磊 自然人股东丁宇 自然人股东
|
丁海 自然人股东北京启阳信息咨询中心(有限合伙) 企业法人李群 自然人股东张磊 自然人股东丁宇 自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付