序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 万俊杰 执行董事;2 万俊杰 经理;蔡加红 监事 [退出]
|
1 万俊杰 执行董事;2 万俊杰 经理;陈雷 监事 [新增]
|
2 | 2016-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔡加红, [退出]万俊杰*
|
陈雷, [新增]万俊杰*
|
3 | 2016-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
万俊杰* 执行董事万俊杰* 经理蔡加红 监事 [退出]
|
万俊杰* 执行董事万俊杰* 经理陈雷 监事 [新增]
|
4 | 2016-12-27 | 投资人 |
国盈资产管理有限公司 企业法人国盈控股有限公司 企业法人万俊杰 自然人股东蔡加红 自然人股东 [退出]
|
国盈资产管理有限公司 企业法人国盈控股有限公司 企业法人万俊杰 自然人股东陈雷 自然人股东 [新增]
|
5 | 2016-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 万俊杰 执行董事;2 万俊杰 经理;叶琳 监事 [退出]
|
1 万俊杰 执行董事;2 万俊杰 经理;蔡加红 监事 [新增]
|
6 | 2016-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
万俊杰*,叶琳 [退出]
|
蔡加红, [新增]万俊杰*
|
7 | 2016-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
万俊杰* 执行董事万俊杰* 经理叶琳 监事 [退出]
|
万俊杰* 执行董事万俊杰* 经理蔡加红 监事 [新增]
|
8 | 2016-03-25 | 投资人 |
国盈资产管理有限公司 企业法人叶琳 自然人股东 [退出]万俊杰 自然人股东蔡加红 自然人股东
|
国盈资产管理有限公司 企业法人国盈控股有限公司 企业法人 [新增]万俊杰 自然人股东蔡加红 自然人股东
|
9 | 2015-04-21 | 投资人 |
国盈资产管理有限公司 企业法人叶琳 自然人股东万俊杰 自然人股东
|
国盈资产管理有限公司 企业法人叶琳 自然人股东万俊杰 自然人股东蔡加红 自然人股东 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付