序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张同须 [退出]
|
乔辉 [新增]
|
2 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄和平 [退出]
|
苏晓亮 [新增]
|
3 | 2020-03-11 | 法定代表人变更 |
张同须
|
乔辉
|
4 | 2020-03-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-02
|
5 | 2020-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张同须 [退出]
|
乔辉 [新增]
|
6 | 2019-03-14 | 章程备案 |
无
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付