序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李建国
|
何文文
|
2 | 2021-12-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建国(执行董事,经理), [退出]张俊萍(监事) [退出]
|
何文文(执行董事,经理), [新增]康敏(监事) [新增]
|
4 | 2021-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建国240.万, [退出]张俊萍60.万 [退出]
|
何文文240.万, [新增]康敏60.万 [新增]
|
5 | 2016-01-12 | 财务负责人变更 |
|
王芳
|
6 | 2014-12-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李建国
|
7 | 2014-12-15 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:李建国 [新增]
|
8 | 2012-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建国,张俊萍
|
李建国,张俊萍
|
9 | 2012-05-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
300( + 500% )
|
10 | 2012-05-07 | 实收资本变更 |
50
|
300( + 500% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付