序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 |
李昆
|
何杰
|
|
2 | 2017-02-16 | 负责人 |
李棣华
|
李昆
|
3 | 2014-12-10 | 负责人 |
阎少杰,*****X
|
法定代表人:李棣华
|
4 | 2014-12-10 | 负责人 |
阎少杰,****
|
法定代表人:李棣华
|
5 | 2014-12-10 | 其他变更事项 |
|
|
6 | 2014-12-10 | 法定代表人(负责人)变更 |
阎少杰,***********
|
法定代表人:李棣华
|
7 | 2014-05-04 | 其他变更事项 |
|
|
8 | 2014-05-04 | 经营范围变更 |
经营范围:许可经营项目:金融业务(以批准文件所列为准)
(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
|
经营范围:中国保监会批准的人身保险和财产保险(航意险及其替代产品除外);金融业务(以批准文件所列为准)(保险兼业代理业务许可证,金融机构营业许可证 有效期限以许可证为准)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付