序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
谭胜德
|
何金桥
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭胜德 [退出]
|
何金桥 [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 章程备案 |
无
|
2021-11-19变更法定代表人,变更董事
|
4 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
皮钰 *** 备案手机:***
|
赵小妹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-12-18 | 分公司/分支机构备案 |
|
长沙大旗广告有限公司株洲分公司;
|
6 | 2017-06-27 | 股东变更 |
曹咏范 ,谭胜德
|
曹咏范 ,谭胜德
|
7 | 2017-06-27 | 投资人(股权)变更 |
曹咏范 出资 24.5万人民币;谭胜德 出资 25.5万人民币;
|
曹咏范 出资 245( + 900% )万人民币;谭胜德 出资 255( + 900% )万人民币;
|
8 | 2017-06-27 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-12-30 | 财务负责人 |
|
皮钰
|
10 | 2016-12-30 | 住所变更 |
长沙市天心区芙蓉路与城南路交汇处西北角城市之心1222号房。
|
长沙市雨花区长沙大道278号嘉玺大厦2317房
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付