序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
廖建桂 *** 备案手机:***
|
廖建桂 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
于鸿洋 *** 备案手机:***
|
廖建桂 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-18 | 股东变更 |
冯卫国 ,于鸿洋 [退出]
|
邓崇军 , [新增]冯卫国
|
4 | 2020-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-18第五章第十条股东成员及股权变更。
|
5 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
于鸿洋
|
冯卫国
|
6 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
于鸿洋 *** 备案手机:***
|
于鸿洋 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
于鸿洋 *** 备案手机:***
|
于鸿洋 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-09-17 | 股东变更 |
冯卫国 ,于鸿洋
|
冯卫国 ,于鸿洋
|
9 | 2018-09-17 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付