序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-07 | 经理备案 |
钟源兴 [退出]
|
刘亚芬 [新增]
|
2 | 2016-11-07 | 经理备案 |
钟源兴 [退出]
|
刘亚芬 [新增]
|
3 | 2016-11-07 | 法定代表人变更 |
钟亦兴
|
刘亚芬
|
4 | 2016-11-07 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-11-03重新修订公司章程
|
5 | 2016-02-18 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
6 | 2015-03-31 | 信息公示联络员备案 |
无
|
王冬娣
|
7 | 2014-10-11 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
8 | 2011-02-23 |
执行董事 钟亦兴 监事 钟巧秀 经理 钟源兴
|
执行董事 钟亦兴 监事 钟巧秀 经理 钟源兴
|
|
9 | 2011-02-23 |
钟源兴
|
钟亦兴
|
|
10 | 2011-02-23 |
备案前内容 原章程第二十九条
|
2011年2月22日股东会决议通过修正第二十九条
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付